Numer | Tytuł | Data uchwalenia |
---|---|---|
IV/23/98 | UCHWAŁA NR IV/23/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 listopada 1998 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa | 1998-11-25 |
Pliki powiązane: |
3k0023.pdf (47.19 kB) |
|
Archiwalna: |
tak |
Uchwały zmieniające: |
||
Numer | Tytuł | Data uchwalenia |
---|---|---|
CVI/1003/02 | UCHWAŁA NR CVI/1003/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa. | 2002-04-03 |
Pliki powiązane: |
3k1003.pdf (56.17 kB) |
|
Archiwalna: |
tak |
|
Numer | Tytuł | Data uchwalenia |
XXVIII/213/99 | UCHWAŁA NR XXVIII/213/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 1999 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa. | 1999-09-08 |
Pliki powiązane: |
3k0213.pdf (48.21 kB) |
|
Archiwalna: |
tak |
|
Uchwały zmieniane: |
||
Numer | Tytuł | Data uchwalenia |
---|---|---|
III/10/98 | UCHWAŁA NR III/10/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie powołania Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa. | 1998-11-18 |
Pliki powiązane: |
3k0010.pdf (73.33 kB) |
|
Archiwalna: |
tak |
|